Hanes ariannol CHARITY FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE CONGREGATION OF THE FRANCISCAN MISSIONARY SISTERS (LITTLEHAMPTON)
Rhif yr elusen: 232931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £1.96m | £1.93m | £3.06m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89m | £1.97m | £2.06m | £2.27m | £2.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £139.84k | £55.85k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £242.41k | £11.02k | £17.49k | £14.71k | £88.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £1.58m | £1.49m | £1.68m | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £150.16k | £144.31k | £148.59k | £170.92k | £218.83k | |
|
Incwm - Arall | £214.32k | £221.64k | £280.27k | £1.20m | £145.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £232.11k | £0 | £17.49k | £2.59k | £82.14k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.91m | £2.01m | £2.20m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.52k | £54.22k | £51.36k | £65.55k | £43.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £5.00k | £54.71k | £58.20k | £87.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.52k | £54.22k | £51.36k | £65.55k | £43.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.