Dogfen lywodraethu KINGS COTTAGES TRUST
Rhif yr elusen: 232955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INDENTURE DATED 11 SEP 1907 AS AMENDED ON 06 MAY 1909 AS AMENDED ON 31 OCT 1911 AS AMENDED ON 29 DEC 1913 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 MAR 1972 AS AMENDED BY DEED DATED 24 MAY 2005 AS AMENDED ON 27 NOV 2019 AS AMENDED ON 07 DEC 2023
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR AGED PERSONS WHO HAVE RESIDED IN EITHER THE URBAN DISTRICT OF BISHOP'S STORTFORD OR THE PARISH OF THORLEY FOR NOT LESS THAN 20 YEARS NEXT PRECEDING THE TIME OF THEIR APPOINTMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BISHOP'S STORTFORD AND PARISH OF THORLEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.