Dogfen lywodraethu WOODFORD LIBERAL SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 232980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH APRIL 1960 AS AMENDED 15 MAY 2003, 12 MAY 2005, 6 SEPTEMBER 2005, 23 MAY 2006, AND 6 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF LIBERAL JUDAISM AND, FOR SUCH PURPOSES, TO BE AFFILIATED TO THE UNION OF LIBERAL AND PROGRESSIVE SYNAGOGUES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WOODFORD AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.