ymddiriedolwyr BEACON HILL SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 232995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Lovell McTaggart | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
John Joseph Rayment | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Simon Morrison | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Stewart Wallace | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Graham Jacob | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Lucy Robinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|
||||
Bryony Rochester | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Nicole Carter | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Peter Hughes | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
David Croom | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Jane Williams BSc | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|||||
Lilian Laccohee | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
Keith Ian Matten | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
SUE HARDING | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
||||
MR ALEC FRASER | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|||||
GRAHAM REGINALD FINCH | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE COESHALL BSC FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON JOHN GREENLEAF | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.