ymddiriedolwyr KING'S LYNN GENERAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 233003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM JOHN FRAMMINGHAM | Cadeirydd |
|
||||||
Rebecca Anne Louise Burridge | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Roy Warren Brain | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|||||
ROBERT JOHN HARRISON | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||
KENNETH BANKS | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|||||
KATHRYN EMILY SMITH | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|||||
JOANNE SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||
SHARON MARGARET CAMBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT GEORGE PANNELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ADRIAN CHARLES THORARINSSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.