Hanes ariannol ORDER OF HERMIT FRIARS OF ST AUGUSTINE (AUGUSTINIAN ORDER)
Rhif yr elusen: 233010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £902.00k | £559.53k | £371.87k | £624.12k | £513.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £804.23k | £968.42k | £851.52k | £930.52k | £785.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £341.49k | £98.74k | N/A | £208.13k | £65.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £404.85k | £299.09k | N/A | £223.38k | £257.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £155.66k | £161.70k | N/A | £192.61k | £191.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £341.49k | £0 | N/A | £110.69k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £770.54k | £887.90k | N/A | £930.52k | £785.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.69k | £80.52k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.37k | £82.72k | N/A | £77.47k | £109.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.99k | £8.28k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.