Hanes ariannol TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH THE LITTLE COMPANY OF MARY
Rhif yr elusen: 233137
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £589.11k | £2.60m | £655.70k | £647.60k | £758.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £852.32k | £998.68k | £1.03m | £1.46m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £271.88k | £250.34k | £202.37k | £194.99k | £275.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £312.52k | £338.84k | £425.91k | £452.62k | £482.69k | |
|
Incwm - Arall | £4.71k | £2.02m | £27.42k | £0 | £753 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.15k | £4.53k | £82.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £787.90k | £943.21k | £962.97k | £1.39m | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £67.65k | £73.59k | £75.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.85k | £0 | £12.60k | £14.90k | £11.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £99.41k | £241.84k | £270.67k | £702.26k | £189.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.57k | £55.47k | £67.65k | £73.59k | £75.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.