Hanes ariannol THE BRITISH ACADEMY FOR THE PROMOTION OF HISTORICAL PHILOSOPHICAL AND PHILOLOGICAL STUDIES
Rhif yr elusen: 233176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (131 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.91m | £60.73m | £63.03m | £54.99m | £71.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.41m | £60.83m | £63.35m | £54.50m | £69.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £275.70k | £558.65k | £748.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.77m | £54.87m | £59.49m | £49.70m | £63.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £761.32k | £324.61k | £359.23k | £253.72k | £1.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.88m | £2.89m | £586.20k | £2.00m | £2.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.06m | £56.64m | £61.32m | £51.66m | £67.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £531.91k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £552.66k | £619.88k | £462.49k | £511.14k | £636.77k | |
|
Incwm - Arall | £191.01k | £249.33k | £300.26k | £566.20k | £758.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £130.00k | £0 | £0 | £1.00m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £49.86m | £57.80m | £61.88m | £52.06m | £67.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.55m | £3.03m | £1.47m | £2.44m | £2.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £195.27k | £178.85k | £178.85k | £207.02k | £220.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £42.38m | £50.10m | £54.61m | £42.32m | £55.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.88k | £13.35k | £26.66k | £26.19k | £24.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.