ymddiriedolwyr DOLE CHARITY
Rhif yr elusen: 233206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Barbara Burton | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||||||
David Galloway | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||||
Janet Roberson | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||||||
Matthew Hunter | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||||||
ANDREW STEVEN BLISS | Ymddiriedolwr | 15 November 2012 |
|
|
||||||||
ROGER FREDERICK HUNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
WILLIAM ROBERT BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.