CHARITY OF JOHN BEND

Rhif yr elusen: 233209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Help to elderly of the parish, those whose income is under a certain amount per month

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £9,311
Cyfanswm gwariant: £7,565

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Awst 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • JOHN BENDS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Fryett Ymddiriedolwr 14 January 2023
THE MIDDLE PIT AND THOLOMAS DROVE WASH PIT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser
David Wheatley Ymddiriedolwr 14 January 2023
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser
David Scrimshaw Ymddiriedolwr 30 June 2022
POORS ALLOTMENTS
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN BEND'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
PARSON DROVE UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE MIDDLE PIT AND THOLOMAS DROVE WASH PIT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN DESBOROUGH Ymddiriedolwr 15 May 2013
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser
ANGELA WELDON Ymddiriedolwr 15 May 2013
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser
MARTIN HOLMES Ymddiriedolwr 15 May 2013
Dim ar gofnod
TONY FOWLER Ymddiriedolwr 15 May 2013
Dim ar gofnod
PETER ALLEN Ymddiriedolwr 15 May 2013
Dim ar gofnod
Peter NEWTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR S BLISS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHARLES ALLEN Ymddiriedolwr
THE MIDDLE PIT AND THOLOMAS DROVE WASH PIT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
POORS ALLOTMENTS
Derbyniwyd: Ar amser
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP RALPH WADSLEY Ymddiriedolwr
THE ENDOWED SCHOOL OF FRANCIS HARDY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.45k £8.31k £12.00k £9.29k £9.31k
Cyfanswm gwariant £18.09k £9.82k £15.19k £7.98k £7.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 22 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 15 Ebrill 2024 70 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 25 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 29 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 05 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE LIMES
HAROLDS BANK
GOREFIELD
WISBECH
PE13 4PU
Ffôn:
07962319136
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael