CHARITY FUND 1961 STATIONERS AND NEWSPAPER MAKERS COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity may apply its income to or for any charitable institution or purpose. The charity meets its objectives by applying its income to trade benevolent societies and other institutions associated with the Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers. Civic and other appeals, including the Lord Mayor's appeal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

28 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- STATIONERS' FOUNDATION (Enw gwaith)
- THE STATIONERS' COMMUNITY FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nicholas Brealey | Cadeirydd | 09 February 2021 |
|
|||||
David Peter Bateman | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Christopher Rodney Smith | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Rupert William Knowles | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Bettine Pellant | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Professor Linda Sally Drew | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Andrew James Scrimgeour | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Geraldine Ruth Allinson DL | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Jill Louise Jones | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Jani Tapio Levanen | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Jonathan Ilan Drori CBE | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||
Douglas Wills | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
Gerard Joseph Heanue | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
IAN GEOFFREY HARVEY LEGGETT | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
CAROL ANN TULLO | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS MOCKETT | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Oliver Edward Gadsby | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Anthony Garrett Mash | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
Moira Ruth Sleight | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN JAMES | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
PAUL WILSON | Ymddiriedolwr | 23 August 2013 |
|
|||||
MARTIN W A RANDALL | Ymddiriedolwr | 07 October 2012 |
|
|
||||
SUE PANDIT | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
ROBERT M FLATHER | Ymddiriedolwr | 23 September 2011 |
|
|
||||
TREVOR J FENWICK | Ymddiriedolwr | 23 September 2011 |
|
|
||||
DAVID ALLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS STEIDL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN ESMONDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.89k | £25.44k | £29.85k | £21.28k | £23.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.50k | £33.44k | £55.38k | £46.13k | £18.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ACT OF PARLIAMENT 1961 9 AND 10 ELIZABETH 2 CHAPTER XXX AS AMENDED BY SCHEME DATED 12TH SEPTEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TRUST TO PAY OR APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FUND TO OR FOR SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS, PURPOSE OR PURPOSES (INCLUDING IN PARTICULAR THE POOR OF THE COMPANY) AND IN SUCH SHARES BETWEEN THEM IF MORE THAN ONE, AS THE COURT OF ASSISTANTS SHALL FROM TIME AT ITS DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Worshipful Company of Stationers &
Newspaper Mak
Stationers Hall
Stationers Hall Court
Ave Maria Lane
EC4M 7DD
- Ffôn:
- 020 7248 2934
- E-bost:
- foundation@stationers.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window