Hanes ariannol THE ABBEYFIELD HOYLAKE AND WEST KIRBY SOCIETY LTD

Rhif yr elusen: 233269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.15m £1.07m £1.07m £1.13m £1.33m
Cyfanswm gwariant £1.21m £1.02m £1.06m £1.08m £1.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £203.47k £15.14k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £65.62k £50.51k N/A £5.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.62k £104.57k £110.37k £10.12k £6.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.13m £881.24k £1.07m £1.15m £1.25m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.86k £13.49k £400 £26.53k £68.99k
Incwm - Arall £8.90k £69.35k £44.73k £17.95k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.21m £1.02m £1.06m £1.08m £1.24m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £26.21k £6.00k £6.36k £27.67k £8.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0