ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 233392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Donald McQuillan | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|
||||
Professor James Jie Min Ding | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Shalini Jagnarine-Azan | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Tendayi Munyebvu | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Elisabeth Catherine Green | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Tanya De Hoog | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Edward Christiaan Clark | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Keith David Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professor Brian Uy | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Leighton | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mohamad Khodr Al-Dah | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Byatt | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.