Hanes ariannol TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION WITH TEDDINGTON BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 233543
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £248.75k £253.85k £218.90k £151.82k £171.50k
Cyfanswm gwariant £205.26k £173.49k £210.78k £176.03k £170.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A