JOHN HOOPER'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NONE WE HAVE JUST AN INVESTMENT WHICH IS DISTRIBUTED EACH YEAR
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Wiltshire
Llywodraethu
- 14 Mai 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH ARTHUR HAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
neville meeker | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER EARNEST REEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12 | £10 | £9 | £16 | £20 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11 | £10 | £9 | £16 | £19 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT P.P.R. ON 22ND APRIL 1895, SCHEME OF THE 1ST MAY 1974 AND SCHEME OF THE 4TH FEBRUARY 1986
Gwrthrychau elusennol
TO PAY 37%. THEREOF TO THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, KILMINGTON TO BE APPLIED BY THEM IN OR TOWARDS THE MAINTENANCE OF THE CHURCH OF ENGLAND BURIAL GROUND AT KILMINGTON AND TO APPLY THE REMAINING 63%. THEREOF FOR THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF KILMINGTON WHO ARE IN THE CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS EITHER IN GIFTS IN KIND OR GRANTS OF MONEY WHICH MAY INCLUDE GRANTS TO ANY ALMSHOUSE OR OTHER CHARITABLE INSTITUTION ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF PERSONS QUALIFIED AS AFORESAID: PROVIDED THAT INCOME SHALL NOT BE APPLIED DIRECTLY IN RELIEF OF RATES, TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS BUT MAY BE APPLIED IN SUPPLEMENTING RELIEF OR ASSISTANCE PROVIDED OUT OF PUBLIC FUNDS.
Maes buddion
KILMINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH ROAD FARM
CHURCH ROAD
KILMINGTON
WARMINSTER
BA12 6RE
- Ffôn:
- 01985844639
- E-bost:
- NJM639@MSN.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window