Hanes ariannol THE WILLIAM SCOTT ABBOTT TRUST

Rhif yr elusen: 233603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.21m £736.71k £1.00m £1.19m £1.18m
Cyfanswm gwariant £1.10m £941.17k £1.16m £1.54m £1.31m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £99.46k £114.43k £97.80k £6.88k £12.87k
Incwm o roddion a chymynroddion £187.62k £170.31k £100.23k £8.41k £33.85k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £831.87k £373.74k £666.67k £980.26k £936.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £171.50k £152.79k £189.10k £167.67k £152.60k
Incwm - Arall £21.56k £39.88k £45.40k £31.63k £57.44k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.04m £887.44k £1.09m £1.45m £1.25m
Gwariant - Ar godi arian £51.04k £53.74k £69.57k £87.97k £56.47k
Gwariant - Llywodraethu £57.63k £45.20k £48.95k £50.88k £46.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £51.04k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0