ymddiriedolwyr THE WILLIAM SCOTT ABBOTT TRUST
Rhif yr elusen: 233603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David William Ashley Burgess | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|
||||
Simon Leeds | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Paul Fieldhouse | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Gamze Bradshaw | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Susan Mary Barnhurst | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Neil Lazenby | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Michael Edward Grange | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Duncan Pickering | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Rachel Mary Wild | Ymddiriedolwr | 22 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.