THE OXFORD BACH CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The practice of music of excellence of all times, with special regard to the works of J S Bach in order to foster public knowledge and appreciation of such music by public performance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 20 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 272191 H L JENKYNS CHARITABLE TRUST
- 19 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Timothy Frawley | Cadeirydd | 26 November 2019 |
|
|||||
Rebecca Faull | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Alan Marsh | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Lucy Jane Driver | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Patricia Fitter | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Dr Isabel Shield Fenton | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dr Anthony Blakeborough | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH JEAN STOCK | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.50k | £43.74k | £91.93k | £129.64k | £168.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.45k | £30.28k | £116.66k | £132.69k | £898.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION, REVISED 1962 AND REVISED AT AGM 1997 AND AMENDED ON 16 NOVEMBER 2009. as amended on 23 Apr 2018 as amended on 28 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PRACTICE OF MUSIC OF EXCELLENCE OF ALL TIMES WITH SPECIAL REGARD TO THE WORKS OF J S BACH IN ORDER TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 The Butts
Standlake
WITNEY
Oxfordshire
OX29 7RS
- Ffôn:
- 01865 300215
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window