Hanes ariannol WESTMINSTER ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST AND OTHER TRUST FUNDS ADMINISTERED BY THE WESTMINSTER ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUSTEE
Rhif yr elusen: 233699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.50m | £50.08m | £54.04m | £58.13m | £60.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.39m | £44.36m | £50.09m | £50.88m | £57.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £161.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £95.00k | N/A | £15.78m | £13.39m | £11.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.78m | £32.36m | £26.36m | £31.70m | £33.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £702.00k | £775.18k | £163.00k | £359.00k | £788.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.51m | £12.16m | £22.18m | £21.11m | £20.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.51m | £4.79m | £3.96m | £4.64m | £6.28m | |
|
Incwm - Arall | £1.00k | £1.40k | £1.38m | £314.00k | £184.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.32m | £1.89m | £2.23m | £3.78m | £4.14m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £43.92m | £43.90m | £49.82m | £50.56m | £57.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £472.00k | £465.99k | £268.00k | £317.00k | £577.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.00k | £65.51k | £89.00k | £99.00k | £94.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £503.00k | £1.08m | £930.00k | £1.21m | £1.32m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £118.00k | £113.96k | £194.00k | £219.00k | £210.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.