Hanes ariannol SOCIETY OF GENEALOGISTS
Rhif yr elusen: 233701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £734.79k | £684.35k | £3.96m | £2.49m | £2.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £656.44k | £628.77k | £710.63k | £1.79m | £1.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £131.39k | £171.06k | £130.40k | £1.97m | £1.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £595.70k | £504.11k | £494.69k | £488.91k | £476.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.26k | £2.13k | £1.21k | £836 | £11.18k | |
|
Incwm - Arall | £6.43k | £7.06k | £3.33m | £31.74k | £42.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £102.55k | £130.00k | £57.60k | £1.86m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.54k | £626.76k | £705.81k | £1.78m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.90k | £2.02k | £4.82k | £4.07k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.46k | £0 | £16.36k | £21.17k | £68.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.