The Friends of Whitstable Healthcare

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Voluntary organisation which raises funds to provide additional services, amenities and equipment for the benefit and comfort of patients and staff. Services have been extended to support and care for patients in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
47 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 14 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE WHITSTABLE HOSPITAL AND HEALTH CENTRE (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF THE WHITSTABLE HOSPITALS (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF WHITSTABLE HOSPITAL AND HEALTH CENTRE (Enw blaenorol)
- FRIENDS OF WHITSTABLE HOSPITAL AND HEALTHCARE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Ruth Baker | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|
||||
Emma Swan-Beney | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Buckman | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Carolyn Nelson | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
PAULINE CALLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA MARY TILLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORNA MARGARET DOYLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN ELAINE AHERN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.71k | £12.09k | £17.29k | £69.16k | £29.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.94k | £73.54k | £82.19k | £49.47k | £264.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES DATED APRIL 1954 AS AMENDED 13TH MAY 1992, 22ND MAY 1996 AND 29TH JUNE 2002 as amended on 10 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE HOSPITAL PATIENTS AND FORMER HOSPITAL PATIENTS AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM AND, GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE WHITSTABLE MEDICAL ESTABLISHMENTS.
Maes buddion
WHITSTABLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whitstable & Tankerton Hospital
174-176 Northwood Road
WHITSTABLE
Kent
CT5 2HN
- Ffôn:
- 01227594636
- E-bost:
- WHITTANKFRIENDS@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window