EYRE CHAPEL FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Eyre Chapel is a remarkable monument set in the tranquil surroundings of Perrymead Cemetary on the hillside to the south of Bath. Built in the mid-nineteenth century for Count John Eyre, with architect Charles Hansom, it is a classic example of Gothic Revival Architecture rich and intricate in design. The chapel is open to the public by appointment and on advertised open days.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 12 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
- EYRE CHAPEL TRUST FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES (Enw blaenorol)
- EYRE MORTUARY CHAPEL FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES (Enw blaenorol)
- TRUST FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES ADMINSTERED BY EYRE TRUSTEE COMPANY LIMITED (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B J CARRUTHERS | Ymddiriedolwr | 01 August 1986 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.51k | £4 | £970 | £1.68k | £1.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95k | £1.62k | £1.84k | £2.02k | £2.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20/11/1935 AS AMENDED ON 15/10/2005 AS AMENDED ON 27/03/2006 AS AMENDED ON 03/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO BE USED AS A PUBLIC CHAPEL FOR THE CELEBRATION OF DIVINE WORSHIP AND FOR THE PROVISION OF A BURIAL GROUND OR CEMETERY.
Maes buddion
LUNCOMBE AND WIDCOMBE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Walton Cardiff Manor
Walton Cardiff
TEWKESBURY
GL20 7BL
- Ffôn:
- 01684292600
- E-bost:
- belindacarruthers@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window