Hanes ariannol SHREWSBURY ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST

Rhif yr elusen: 234025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.24m £9.95m £12.43m £17.22m £20.84m
Cyfanswm gwariant £15.92m £10.93m £13.04m £20.55m £22.59m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.20m £321.00k £3.76m £5.85m
Incwm o roddion a chymynroddion £10.10m £7.96m £8.90m £13.26m £16.48m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.94m £1.24m £2.38m £3.12m £3.35m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.19m £706.00k £839.00k £840.00k £967.00k
Incwm - Arall £12.00k £43.00k £319.00k £1.00k £37.00k
Incwm - Cymynroddion £228.00k £143.00k £8.90m £376.00k £1.69m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £12.64m £9.10m £10.26m £17.04m £18.73m
Gwariant - Ar godi arian £3.28m £1.83m £2.77m £3.51m £3.86m
Gwariant - Llywodraethu £27.00k £34.00k £36.00k £33.00k £70.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £132.57k £119.00k £121.00k £121.00k £107.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0