CHARITY FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES IN THE DIOCESE OF HEXHAM AND NEWCASTLE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furtherance of the Roman Catholic faith
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- Durham
- Gateshead
- Hartlepool
- Northumberland
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF HEXHAM AND NEWCASTLE (Enw gwaith)
- CHARITY FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES IN THE DIOCESE OF HEXHAM AND NEWCASTLE TRUST DEED DATED 4/11/1867 (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 14 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 18 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4 NOVEMBER 1867
Gwrthrychau elusennol
1. SITE FOR ROMAN CATHOLIC CHURCHES OR CHAPELS FOR THE PERFORMANCE OF THE WORSHIP OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION 2. RESIDENCE FOR THE PRIEST OR PRIESTS SERVING THE CHURCHES OR CHAPELS 3. PROVISION OF SCHOOLS FOR POOR ROMAN CATHOLIC CHILDREN AND RESIDENCES OF PERSONS ENGAGED IN TEACHING SUCH CHILDREN 4. ANY OTHER PURPOSES FOR THE PROMOTION OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION OR FOR THE EDUCATION OF ROMAN CATHOLIC CHILDREN 5. CEMETERIES OR BURIAL PLACES FOR MEMBERS OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window