Hanes ariannol SECOND HALIFAX HOUSING LIMITED
Rhif yr elusen: 234196
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.36k | £188.81k | £189.68k | £172.00k | £203.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.91k | £155.25k | £176.14k | £180.59k | £155.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.