RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ABROAD (LONDON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The parish is a religious community. The objects of the Charity are the promotion of the religious life of the Parish and the promotion in England of the tenets of the Russian Orthodox Church and generally Orthodox Christianity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
- RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN EXILE (ALTERNATIVELY LONDON RUSSIAN ORTHODOX CHURCH) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Henderson-Stewart | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Rev RT REVD PROF MATTHEW CRAIG STEENBERG | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Vera McClenaghan | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Lady Mary Leigh | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|
||||
Andrei Henderson - Stewart | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|
||||
GREGORY WOLCOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREI TOLSTOY-MILOSLAVSKY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.51k | £250.30k | £307.83k | £315.92k | £466.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.82k | £248.78k | £276.69k | £324.09k | £397.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Ionawr 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Ionawr 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 NOVEMBER 1954 AS AMENDED BY RESOLUTION OF THE TRUSTEES UNDER S74D OF THE CHARITIES ACT 1993 AS AMENDED DATED 6 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
PROMOTION IN ENGLAND OF THE TENETS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN EXILE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38 Gilstead Road
LONDON
SW6 2LG
- Ffôn:
- 02077316245
- E-bost:
- gregory@wolcough.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window