Ymddiriedolwyr RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ABROAD (LONDON)
Rhif yr elusen: 234203

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Henderson-Stewart | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Rev RT REVD PROF MATTHEW CRAIG STEENBERG | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Vera McClenaghan | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Lady Mary Leigh | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|
||||
Andrei Henderson - Stewart | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|
||||
GREGORY WOLCOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREI TOLSTOY-MILOSLAVSKY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.