ymddiriedolwyr IFORD UNITED REFORMED CHURCH (TRUST FUNDS AND PROPERTY HELD IN CONNEXION THEREWITH)
Rhif yr elusen: 234230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eluned Pickup Mrs | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Marjorie Richards | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Attie Jansen | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Olwen Lesley Adams | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
DOMONIQUE BROWN | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
BRENDA AVRIL MCCARRON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH JANE BARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN GEORGE PICKUP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEAN COLIN BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.