Hanes ariannol THE EMBROIDERERS' GUILD
Rhif yr elusen: 234239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £873.81k | £264.73k | £83.33k | £140.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £946.04k | £481.99k | £188.18k | £83.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.31k | £24.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £267.44k | £239.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £828.70k | £608.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.15k | £885 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £53.66k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.73k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £771.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £174.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.66k | £17.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £288.39k | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.