THE EMBROIDERERS' GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Embroiderers Guild is a national educational charity with around 1500 members and a network of just over 100 affiliated independent stitch groups. It has a museum with a unique global collection and offers a programme of exhibitions, events, workshops and lectures. It also has a specialist library and publishes Embroidery the successful textile art magazine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Mai 1964: Cofrestrwyd
- 20 Awst 2004: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE EMBROIDERERS' GUILD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Haigh | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Helen Miller | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Amanda Smith | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
Alex Messenger | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
Penny Hill | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
||||
ANTHEA GODFREY | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £873.81k | £264.73k | £83.33k | £140.24k | £205.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £946.04k | £481.99k | £188.18k | £83.08k | £137.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.65k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £239.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £608.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £885 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £771.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £174.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.74k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Awst 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Awst 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 NOVEMBER 1934 AS AMENDED 15/01/1959, 18/06/1963, 10/07/1974, 18/05/1978, 18/05/1985, 05/051990, 09/04/1994, 22/031997, 27/03/1999, 15/4/2000, 05/04/2003, 03/04/2004, 02/04/2005 AND 29/03/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20/06/2015
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE ART OF EMBROIDERY AND RELATED AND ENCOURAGE THE CREATION OF FINE ARTICLES INCORPORATING THE USE OF OR ASSOCIATED WITH EMBROIDERY; B) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE HISTORY AND ART OF EMBROIDERY AND TO UNDERTAKE OR SUPPORT RESEARCH IN THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH; AND C) TO COLLECT, DOCUMENT, PRESERVE, EXHIBIT AND INTERPRET EXAMPLES OF FINE EMBROIDERY WHICH ARE OF HISTORICAL OR EDUCATIONAL MERIT AND TO MAKE AVAILABLE TO THE PUBLIC SUCH ARTICLES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 08 Mai 1964 : Cofrestrwyd
- 20 Awst 2004 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bucks County Museum
Church Street
Aylesbury
Bucks
HP20 2QP
- Ffôn:
- 07455597039
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window