Hanes ariannol THE HARBOUR CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 234268
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £164.61k | £179.31k | £98.98k | £187.35k | £34.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.05k | £249.34k | £131.60k | £304.41k | £4.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.