Ymddiriedolwyr ROBERT MONKS FOXTON CHARITY

Rhif yr elusen: 234281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NICOLA ANNE HAZELL Cadeirydd 28 March 2018
Dim ar gofnod
Joanne Asher Ymddiriedolwr 03 August 2023
Dim ar gofnod
Toni Dawn Rice Ymddiriedolwr 29 June 2022
Dim ar gofnod
Roger Peter Phillips Ymddiriedolwr 21 September 2021
Dim ar gofnod
Penelope Sharp Ymddiriedolwr 14 August 2019
Dim ar gofnod
Barbara Theresa Thelma Barrs Ymddiriedolwr 12 June 2019
Dim ar gofnod
KERRY FARNSWORTH Ymddiriedolwr 15 April 2013
Dim ar gofnod
VICTORIA EVELINE BRAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod