Hanes ariannol THE UNIVERSITIES OF BRIGHTON AND SUSSEX CATHOLIC CHAPLAINCY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 234285
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2005 | 30/06/2006 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.20k | £30.16k | £28.27k | £32.36k | £21.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.82k | £23.45k | £24.46k | £18.06k | £26.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.