THE CHURCH CHARITY OF JOHN ARUNDELL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide for upkeep and repair of parish church and burial grounds of the Ecclesiastical parish of St Dennis (St. Denys), Cornwall, and maintenance of services therein. Promote the religious and other charitable work of the Church of England in the parish of St. Dennis and to provide for matters incidental to these purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
Llywodraethu
- 03 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
- THE CHURCH CHARITY OF JOHN ARUNDEL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Charles McQuillen-Wright | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Stephen Graham Bradbury | Ymddiriedolwr | 03 April 2024 |
|
|
||||
Alison Lyn Griffin | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|||||
Kelvin Brian Yates | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
James Raymond Offord | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
ALAN JOHN MARTIN | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.05k | £74.85k | £57.18k | £61.03k | £64.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.96k | £101.10k | £50.28k | £51.72k | £24.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEMES OF 23 APRIL 1998.
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED IN THE FOLLOWING WAYS (1) 25% TOWARDS THE TRUSTEES OF THE ST. DENNIS EDUCATIONAL TRUST; (2) THE REMAINING 75% TOWARD THE FOLLOWING IN ORDER OF PRIORITY: A) TOWARD THE UPKEEP AND REPAIR OF THE PARISH CHURCH AND BURIAL GROUND OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. DENNIS AND THE SERVICES THERE IN; B) THE PROMOTING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE PARISH
Maes buddion
PARISH OF ST. DENNIS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rossland
St. Dennis
St. Austell
PL26 8BB
- Ffôn:
- 01726824813
- E-bost:
- jim.offord@codo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window