Dogfen lywodraethu CALDERDALE DEAF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 234305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/05/1950 AS AMENDED ON 26/10/1973 AS AMENDED ON 25/06/1980 AS AMENDED ON 24/06/2006 AS AMENDED ON 10/07/2013
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION AIMS TO SUPPORT AND ENCOURAGE DEAF PEOPLE RESIDENT IN THE METROPOLITAN BOROUGH OF CALDERDALE, AND TO CREATE AN ENVIRONMENT IN WHICH THEY ARE ENABLED TO FULLY TAKE PART IN THE WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HALIFAX AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.