THE REGIONS BEYOND MISSIONARY UNION (INCORPORATED 1903)

Rhif yr elusen: 234349
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2005

Cyfanswm incwm: £3,692
Cyfanswm gwariant: £87,004

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • India
  • Nepal
  • Periw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
  • 26 Mehefin 1998: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2004 30/09/2005
Cyfanswm Incwm Gros £1.86k £3.69k
Cyfanswm gwariant £926 £87.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2007 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2007 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2006 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2006 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2005 30 Mai 2006 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2005 30 Mai 2006 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2004 27 Gorffennaf 2005 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2004 Not Required

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 07/02/1956 AS AMENDED BY SCHEME OF 16/10/1980 AND 23RD NOVEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
THE REPAIR, MAINTENANCE AND UPKEEP OF A HOSTEL OR HOME FOR THE RESIDENCE OF CHILDREN OF MISSIONARIES OF THE UNION AND THE RESIDENCE OF MISSIONARIES OF THE UNION ACCOMPANIED OR UNACCOMPANIED BY THEIR FAMILIES WHILST ON FURLOUGH.
Maes buddion
WORLDWIDE
Hanes cofrestru
  • 05 Gorffennaf 1966 : Cofrestrwyd
  • 26 Mehefin 1998 : Tynnwyd