LAVENHAM CHARITIES FOR THE POOR

Rhif yr elusen: 234510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1. Provision of Almshouse accommodation in Lavenham. 2. Provision of Grants to the needy of the village.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £42,163
Cyfanswm gwariant: £24,296

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
  • 03 Gorffennaf 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ISAAC CREME (Enw gwaith)
  • Lavenham Charities (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEREMY ROBINSON Cadeirydd
THE LAVENHAM EXHIBITION ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Simon John Pitcher Ymddiriedolwr 05 April 2023
ROBERT RYCE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Yvonne Robinson Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
John Heeks Ymddiriedolwr 04 December 2019
Dim ar gofnod
Philip Robson Ymddiriedolwr 19 February 2019
Dim ar gofnod
JANE TERESA GOSLING Ymddiriedolwr 03 August 2017
LAVENHAM EXHIBITION AND MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LAVENHAM EXHIBITION ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN JOHN FAIERS Ymddiriedolwr 05 October 2016
Dim ar gofnod
MAUREEN ELIZABETH MARY WILDING Ymddiriedolwr 01 February 2016
Dim ar gofnod
Alan Fayers Ymddiriedolwr 20 March 2015
Dim ar gofnod
Doreen Twitchett Ymddiriedolwr 06 November 2013
Dim ar gofnod
TIM RHODES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROBERT NORMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £39.55k £35.62k £36.13k £33.13k £42.16k
Cyfanswm gwariant £21.64k £18.05k £27.30k £49.23k £24.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 24 APRIL 1963.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE POOR AND FOR ALMSPEOPLE OF THE ALMSHOUSES OF OLD TOWN LAND'S CHARITY WHO SHALL BE POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER WHO ARE RESIDENT IN THE PARISH AT THE TIME OF APPOINTMENT.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF LAVENHAM
Hanes cofrestru
  • 03 Mehefin 1964 : Cofrestrwyd
  • 03 Gorffennaf 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 Peek Close
Lavenham
SUDBURY
Suffolk
CO10 9FR
Ffôn:
07787524444
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael