THE UNITED SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In 2017, the Society supported programmes in more than 20 countries spread across 14 Anglican provinces through relationship and partnership. Our programmes equip church leaders with skills that enable wider participation in integral mission and development as well as empower churches and ordinary people to take control of their health and communities through vibrant and participatory processes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,680,000
Roddion a chymynroddion | £1.63m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.93m | |
Arall | £121.00k |
Cyfanswm gwariant:
£3,912,000
Codi arian | £517.00k | |
Weithgareddau elusennol | £3.40m | |
Arall | £0 |
£3,662,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £517.00k | |
Gwariant elusennol | £3.40m |
Codi arian a Arall Gwariant | £517.00k | |
Gwariant elusennol | £3.40m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.43m |
Pobl

22 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bangladesh
- Brasil
- Byrma
- Cenia
- De Affrica
- Ghana
- India
- Lesotho
- Madagasgar
- Malawi
- Namibia
- Pakistan
- Philipinas
- Sierra Leone
- Sri Lanka
- Tanzania
- Tiriogaethau Palesteina
- Yr Aifft
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
- 01 Mai 2025: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- U S P G (Enw gwaith)
- US (Enw gwaith)
- THE UNITED SOCIETY FOR THE PROPAGATION OF THE GOSPEL (Enw blaenorol)
- UNITED SOCIETY KNOW AS US (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Stuart Walker | Cadeirydd | 06 December 2023 |
|
|||||||||||||
Samuel Patrick Sutherland Williams | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|||||||||||||
Rosemary Helen Dawson | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|||||||||||||
Christine Helen Dyer | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||||||||||
Prof Emma Lindsay Wild-Wood | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||||||||||
John Peter Dimitri Wienand | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Joseph Patricius Hawes | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|||||||||||||
The Venerable Dr Chigor Chike | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|||||||||||||
MATHEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||||||||||
Charles Cowling | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||||||||||
Catriona Sarah Duffy | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||||||||
CATHERINE JOANNA WICKENS | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.18m | £3.00m | £3.12m | £3.40m | £3.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25m | £3.67m | £3.11m | £3.30m | £3.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.13k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43m | £1.21m | £1.34m | £1.57m | £1.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.70m | £1.70m | £1.75m | £1.80m | £1.93m | |
|
Incwm - Arall | £54.00k | £96.00k | £35.00k | £35.00k | £121.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £631.00k | £452.00k | £576.00k | £614.00k | £866.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.19m | £3.05m | £2.65m | £2.92m | £3.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £411.00k | £619.00k | £462.00k | £382.00k | £517.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £163.00k | £117.00k | £102.00k | £144.00k | £207.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.26m | £1.17m | £1.62m | £1.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.00k | £51.00k | £60.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £650.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.24m | £4.00m | £3.93m | £3.87m | £3.34m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £50.91m | £53.85m | £61.58m | £54.58m | £58.31m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.70m | £1.20m | £1.40m | £1.69m | £2.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.67m | -£4.79m | -£875.00k | -£37.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.53m | £1.66m | £2.33m | £2.55m | £2.63m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTERS OF 16/06/1701, 6/04/1882, 22/08/1921, 21/06/1956, AND ORDER IN COUNCIL 30/10/1964. AS AMENDED ON 19/11/96 AND AS AMENDED BY RESOLUTION MADE UNDER SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993 ON 20TH MARCH 1998 AND 9TH JUNE 1998. ROYAL CHARTER GRANTED 11/12/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE ANGLICAN CHURCHES OF BRITAIN AND IRELAND AMONGST THE CHURCHES OF THE ANGLICAN COMMUNION AND THE COMMUNITIES THEY SERVE, THROUGHOUT THE WORLD, INCLUDING THROUGH, BUT NOT LIMITED TO, THE FOLLOWING MEANS: (I) THE RELIEF OF POVERTY; (II) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH; (III) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY AND SKILLS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED MEMBERS OF SUCH COMMUNITIES IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; (IV) THE TRAINING, DEVELOPMENT AND OTHER SUPPORT OF CHURCH LEADERS; (V) THE PROVISION OF ADVOCACY AND WORKING COLLABORATIVELY WITH SUCH CHURCHES AND COMMUNITIES; AND (VI) ANY OTHER MEANS AIMED AT IMPROVING CONDITIONS OF LIFE AND PROSPECTS FOR THE FUTURE AS THE TRUSTEES SHALL DEEM FIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN RELIGION AS PRACTISED IN THE ANGLICAN COMMUNION; INCLUDING ACTING IN CO-OPERATION WITH PARTNERS IN ORDER TO ACHIEVE SUCH CHARITABLE OUTCOMES.
Maes buddion
WORLDWIDE
Elusennau cysylltiedig
- A T WESTON BEQUEST
- ACKROYD'S GIFT
- ADA WARDEN BURSARY FUND
- AFRICAN ORDINANDS FUND (MASASI)
- AHMEDNAGAR MISSION FUND (NASIK)
- ALGOMA ASSOCIATION TRUST
- ALICE MARKHAM MEMORIAL FUND
- ALICE MARY MOOR FOR ST BARNABAS CHURCH MUKDEN, CHINA
- ALL SAINTS CHURCH ROME CHAPLAINCY TRUST
- AMERICAN COLONIAL BISHOPS FUND
- ANGLICAN COUNCIL OF MALAWI FUND
- ANNA MARIA HOBHOUSE CHARITY
- ANTIGUA CLERGY SUSTENTATION FUND
- ARCHBISHOP TENISON'S TRUST FUND
- ARCHDEACON EYRE
- BAHAMAS CLERGY SUSTENTATION FUND
- BAKER BURSARY
- BALFOUR TRUST
- BAMFORD COT
- BEQUEST FOR BENEFIT OF MISSIONARIES ON FURLOUGH
- BEQUEST FOR TRAINING OF MEN FOR THE MINISTRY
- BEQUEST OF THE REVEREND H L DIXON
- BINNEY TRUST
- BISHOP ALFRED WILLIS
- BISHOP BINNEY FUND
- BISHOP C MAPLES (LEBOMBO)
- BISHOP C MAPLES (MALAWI)
- BISHOP C P SCOTT TRUST
- BISHOP CROSSLEY'S BEQUEST
- BISHOP DOUGLAS MEMORIAL FUND
- BISHOP DOUGLAS MEMORIAL FUND
- BISHOP FISHER LEGACY (LEBOMBO)
- BISHOP FISHER LEGACY (MALAWI)
- BISHOP FISHER LEGACY (SOUTH WEST TANGANYIKA)
- BISHOP GWYER MEMORIAL FUND
- BISHOP JACOB SCHOLARSHIP
- BISHOP ROBERTS MEMORIAL FUND
- BISHOP ROBINS ASSISTANT BURSARY
- BISHOP STEERE MEMORIAL FUND
- BISHOP WESTON MEMORIAL FUND
- BISHOPRICS ENDOWMENT FUND
- BISHOPS FUND (NASSAU)
- BROUGH MEMORIAL FUND
- BUCHANAN MEDICAL ENDOWMENT FUND (OTHERWISE THE SCOTCH BED FUND)
- BUILDING RESERVE FUND (MALAWI)
- BULLOCK-WEBSTER MEMORIAL FUND
- C R E WILLOUGHBY-PIGGOTT TRUST FUND
- CALCUTTA BISHOPS COLLEGE ENDOWMENT FUND
- CALDER ANNUITY
- CAMBRIDGE MISSION TO DELHI
- CANDIDATES FUND
- CANON BINNEY PASSAGE FUND
- CANON E DICKSON
- CANON EDWARD RUSSELL MEMORIAL FUND
- CANON G J BOISSIER BEQUEST
- CANON J A HARDING TRUST
- CANON SAMUEL SCOTT ALNUTT
- CANON SAMUEL SCOTT ALNUTT
- CARACAS ANGLICAN CHURCH TRUST
- CARDEW-WHITEHOUSE TRUST
- CECILIA RUTH MORSE MEMORIAL BED
- CHARITY OF HELEN EDITH BROWELL
- CHARLES JOHN CORFE
- CHOTA NAGPUR BISHIPRIC
- CHURCH ENDOWMENT (NASSAU)
- CHURCH ENDOWMENT FUND SLIEMA MALTA
- COCHRANE TRUST
- COLEMAN TRUST
- COLONEL W A LEE TRUST
- COMMUNITY GIFT
- CONSOLIDATED BED FUND
- CONSTANCE BUNYON MEMORIAL
- CONSTANTINOPLE CHURCH REPAIR ENDOWMENT FUND
- CORBAN TRUST FUND
- COT ENDOWMENT FOR ST MARTINS HOSPITAL, RAMNAD INDIA
- CUBBON BURSARY FUND
- CURLING TRUST
- DAMARALAND TRUST
- DEACONESS KATHERINE BEYNON SCHOLARSHIPS
- DEACONESS S E M SMITH TRUST
- DEACONESS WILSON FUND
- DEBRITZEN COLLEGE FUND
- DIOCESAN RESERVE FUND (NASSAU)
- DORA BLYTH MEMORIAL
- DOUGLAS BEQUEST (LEBOMBO)
- DOUGLAS BEQUEST (MALAWI)
- DOUGLAS BEQUEST (SWT)
- DOWNES TRUST
- DR ETHEL PRYCE MEMORIAL
- DR JAMES AURIOL ARMITAGE BEQUEST
- E C WILSON TRUST
- E E FORREST
- E M C TRUST
- EAST BENGAL TRUST
- EDITH AMY WHITTUCK
- EDITH SHELLEY MEMORIAL FUND
- EDWIN GUEST
- ELEANOR YALE
- EMMA TEBBS
- ETHEL HILYARD BEQUEST
- F E WILLIAMS BEQUEST
- F E WILLIAMS BEQUEST FOR ST AIDANS MISSION
- F H AND M E BAILEY MEMORIAL
- FENN FUND (OTHERWISE THE VICTORIA SCHOOL AND ST PAUL'S HOSTEL FUND)
- FR JACKSON MEMORIAL TRUST
- FRANCISKA WEBER MORNEX CHAPEL FUND
- FRANK PRATT-BARLOW FOR ENGLISH CHURCH AT MONTE CARLO
- FRANKFURT CHAPLAINCY FUND
- FUND FOR CONSTANTINOPLE CHURCH
- FUND FOR INDIAN WORKER
- FUND FOR NORTH QUEENSLAND BUSH BROTHERHOOD
- FUND FOR ST ANDREW'S CHURCH PAU
- FUND FOR ST JOHN THE BAPTIST NATIVE SCHOOL, SUVA POLYNESIA
- FUND FOR THE WARDEN OF ST CHAD'S COLLEGE REGINA
- G H WEBER
- GENERAL RESERVE FUND
- GIFT OF CANON AND MRS G L TIDEY
- GUIANA CONSOLIDATION FUND
- GUILD OF ST KENTIGERN
- H J BUXTON'S BEQUEST
- HARDMAN TRUST
- HAWKES FOR MISSIONARY WORK
- HAWKINS SCHOLARSHIP
- HENRY HERBERT WILLS' LEGACY
- HERBERT MILLER
- HICKES TRUST
- HILDA CHRISTINE HAWORTH
- HILL TRUST
- HINTON PINCKNEY MEMORIAL
- HORNBY FUND (MALAWI)
- HOSPITAL FUND TRUST
- IN MEMORY OF T L AND A M B
- ISABEL PULTENEY BURSARY FUND
- JAPAN CHURCH AID
- JAVA MISSION TRUST
- JULIA TORRANCE BEQUEST
- KAPPALI TRUST FUND
- KINDERSLEY TRUST
- KING MEMORIAL
- KINGSBURY, ST ANDREW TRUST FUND
- KOBE FELLOWSHIP A FUND
- KOBE-BICKERS BEQUEST FUND
- L AND E MEMORIAL FUND
- LAKE MALAWI LAY TRAINING FUND
- LANGLANDS TRUST
- LINDLEY ENDOWMENT FUND
- LONDON DIOCESAN MISSIONARY STUDENTSHIP
- M M CHOTA MAGPUR ANON GES
- M MILLER STUDENTSHIP
- M W TARRANT BEQUEST
- MADAGASCAR BISHOPRIC ENDOWMENT FUND
- MALAWI - AFRICAN CLERGY AND TEACHERS PENSION FUND
- MARIAN LAMBERT BEQUEST
- MARRIOTT BEQUEST NO 1
- MARRIOTT BEQUEST NO 2
- MARSON ORDINATION FUND
- MARY BALL MEMORIAL
- MARY GERTRUDE BLAKESTON
- MARY MOSSE BED (ST MARTIN'S HOSPITAL RAMNAD)
- MASSON TRUST FOR CHAPLAIN
- MASSON TRUST FOR STUTTGART CHURCH REPAIR FUND
- MATILDA MILLER'S BEQUEST
- MATILDA MILLER'S BEQUEST FOR A FEMALE MISSIONARY
- MCCAWLEY FUND
- MEDICAL FUND
- MFM GIFT
- MICHAEL LLOYD FERRAR MEMORIAL FUND
- MISS A E EDWARDS ENDOWMENT FOR SOUTH INDIA CHURCH AID
- MISS A J WALKER'S BEQUEST (OR NASIK WALKER)
- MISS CONSTANCE MONICA BACON
- MISS CONSTANCE MONICA BACON
- MISS E M HARRISON GIFT
- MISS F H ANSON
- MISS G I ISAAC
- MISS H HAMILTON'S GIFT
- MISS M G TOOVEY'S BEQUEST
- MISS M H DAVIES GIFT
- MISS M H STOKES GIFT
- MISS MARY ELLEN RODD MARTIN BEQUEST
- MISS N E WINDLE'S GIFT
- MISS ROSE ADA SAVAGE MEMORIAL
- MISS SHANTI DEVI DITTA FOR WOMEN'S BURSARY FUND
- MISSIONARIES MEMORIAL FUND
- MKOMAINDO HOSPITAL RESERVE FUND (OR ARSCOTT BED FUND)
- MONCKTON FUND
- MOSSE MEMORIAL FUND
- MOWBRAY MEMORIAL FUND (LEBOMBO)
- MOWBRAY MEMORIAL FUND (MALAWI)
- MRS CROSSLEY'S BEQUEST
- MRS M A H MARSH
- MRS WAINWRIGHT TRUST FOR TONGA
- NASIK DIOCESAN CENTRAL FUND
- NEW DIOCESES FUND
- NEW DIOCESES FUND
- NEWTON BEQUEST
- NKHOTAKOTA COMMUNITY TRAINING CENTRE ENDOWMENT FUND
- NORTH CHINA AND SHANTUNG MISSIONARY ASSOCIATION
- NORTH CHINA DIOCESAN FUND
- NYASALAND RESERVE FUND
- OLIVIA WAY FOR HOMES OF REST
- OSWIN CREIGHTON PRIZE FUND
- PARTICULAR MAINTENANCE FUND
- PATTESON STUDENTSHIP
- PATTOKI TRUST
- PEARCE TRUST
- PMM TRUST
- RAILWAY MISSION OF RHODESIA AND BOTSWANA
- RESERVE FUND (LEBOMBO)
- RESERVE FUND (SWT)
- RETIRING ALLOWANCES FUND (SIR JAMES STEWART)
- REV A W BOOTLE BUILDING FUND
- REVEREND A J DOUGLAS MEMORIAL FUND
- REVEREND ALEXANDER CHARLES MAITLAND
- REVEREND C E B NEATE'S GIFT
- REVEREND C W MILLER'S BEQUEST
- REVEREND CHARLES FREDERICK CORY ELVIN
- REVEREND E W SAUL TRUST
- REVEREND G SWINSON TRUST
- REVEREND H J HANCOCK MEMORIAL (LEBOMBO)
- REVEREND H J HANCOCK MEMORIAL (MALAWI)
- REVEREND LEWIS WAY
- REVEREND M E THOMAS
- REVEREND WILLIAM DREW TRUST
- REVEREND WILLIAM WALLACE SCHOLARSHIP
- RIGHT REVEREND ARTHUR BERESFORD TURNER'S TRUST
- RUPERT WILKINSON
- SARAH WALLACE MEMORIAL FUND
- SCOTT BARRETT FUND
- SHANNON ENDOWMENT FUND
- SINGAPORE G D TRUST
- SOUTH BUCKS JUNIOR CLERGY MISSIONARY ASSOCIATION ENDOWMENT FUND
- SOUTH INDIA CHURCH AID FUND
- SOUTHERN MALAWI LAY TRAINING FUND
- ST AGNES CHURCH ENDOWMENT FUND (NASSAU)
- ST ANNES ENDOWMENT FUND (NASSAU)
- ST AUGUSTINE'S SCHOOL PENHALONGA
- ST EDMUNDSBURY AND IPSWICH MISSIONARY STUDENTSHIP ASSOCIATION
- ST FAITH'S SCHOOL, PEKING ENDOWMENT FUND
- ST HILDEBURGH PARISH TRUST
- ST JOHN'S CONVALESCENT FUND FOR CLERGYMEN AND OTHERS
- ST MARY'S CHURCH ENDOWMENT FUND (NASSAU)
- ST MARY'S HOUSE FUND (OTHERWISE SKISDON BED FUND)
- ST PAUL'S CHURCH TRUST
- ST PAUL'S COVENT GARDEN WARD FUND
- STAFF PENSION FUND
- STEWART BLAKENEY LEGACY
- STUTTGART CHURCH ENDOWMENT FUND
- SWINSON GIFT NO 1
- SWINSON GIFT NO 2
- T H E TRUST AND J A A J TRUST
- TALLENTS BED
- THE AFRICA FUND
- THE CAMBRIDGE MISSION TO DELHI TRUST
- THE CANDIDATES FIVE SHILLING FUND
- THE CENTRAL AFRICA FUND
- THE EAST ASIA FUND
- THE EDUCATIONAL FUND
- THE GENERAL AND DISCRETIONARY FUND
- THE GEORGE NICHOL CHARITY FOR THE UNITED SOCIETY FOR THE PROPOGATION OF THE GOSPEL
- THE HEALTH FUND
- THE LATIN AMERICA AND CARIBBEAN FUND
- THE SOUTH ASIA FUND
- THE UNITED SOCIETY FOR THE PROPAGATION OF THE GOSPEL - ASSAM: CHAPMAN LEGACY TRUST
- THEODORE FEIST
- THOMAS GILLIAN PRIZE
- TRISTAN DA CUNHA CHURCH RESTORATION FUND
- TRUST FOR MADAGASCAR COLLEGES
- TURKS ISLAND ENDOWMENT FUND (NASSAU)
- TWYNAM FUND (NASSAU)
- UNKNOWN DONORS (CHINA)
- UNKNOWN DONORS (NORTH CHINA)
- UNKNOWN DONORS (SHANTUNG FUNDS)
- UNKNOWN DONORS FOR MEDICAL WORK (1964)
- VARLEY FUND NO 1
- VARLEY FUND NO 2
- VAUDOIS CLERGY FUND
- VENEZUELA TRUST
- W E WILSON TRUST
- W H GARDNER'S GIFT
- WARNEFORD FUND
- WEDDERBURN OGILVY TRUST FUND
- WHITE KENNETT LIBRARY FUND
- WINCHESTER DIOCESAN MISSION IN MANDALAY
- WOMEN'S BURSARY FUND
- 27 Tachwedd 1967 : Cofrestrwyd
- 01 Mai 2025 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
USPG
5 Trinity Street
LONDON
SE1 1DB
- Ffôn:
- 02079212200
- E-bost:
- info@uspg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window