Hanes ariannol TRUST FUNDS HELD IN CONNECTION WITH ST GEORGE'S UNITED REFORMED CHURCH

Rhif yr elusen: 234519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.27k £34.99k £44.61k £66.66k £45.93k
Cyfanswm gwariant £42.87k £40.61k £45.70k £66.92k £42.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £607 £1.04k N/A