ymddiriedolwyr CHARITIES ADMINISTERED ICW NAZARETH UNITARIAN CHAPEL, PADIHAM
Rhif yr elusen: 234602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert foreman | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Philip Tomlin | Ymddiriedolwr | 13 September 2015 |
|
|
||||
EDITH SHEILAH STOTT | Ymddiriedolwr | 01 July 2007 |
|
|
||||
JULIAN BROWN | Ymddiriedolwr | 10 May 1998 |
|
|
||||
LINDSEY KELLY | Ymddiriedolwr | 10 May 1998 |
|
|
||||
DAVID ATKINSON | Ymddiriedolwr | 27 August 1981 |
|
|
||||
RICHARD BRACEWELL | Ymddiriedolwr | 27 August 1981 |
|
|
||||
BARRY BROWN | Ymddiriedolwr | 06 October 1970 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.