THE RATCLIFF CHARITY FOR THE POOR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the relief of need, generally or individually, within the London Borough of Tower Hamlets with special reference to the Stepney area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 02 Mai 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155094 COOPERS CHARITY CIO
- 05 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
- 02 Mai 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
- THE RATCLIFF PENSION CHARITY (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.82k | £38.18k | £37.45k | £38.88k | £46.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.82k | £46.08k | £40.16k | £44.91k | £49.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 26 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 26 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 14 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 14 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 10 Chwefror 2012 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 10 Chwefror 2012 | 10 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 01/07/1976 AS AMENDED BY SCHEME DATED 08/11/1994 AS AMENDED ON 14/01/2014
Gwrthrychau elusennol
1() THE TRUSTEES SHALL APPLY NOT MORE THAN 29/52THS OF THE CLEAR YEARLY INCOME OF THE CHARITY IN RELIEVING POOR MEMBERS OF THE COOPERS' COMPANY OR THEIR WIDOWS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS FOR RELIEF IN NEED HEREINAFTER CONTAINED. (2) THE TRUSTEES SHALL APPLY THE REMAINDER OF THE SAID INCOME IN RELIEVING IN LIKE MANNER POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF THE PARISH OF STEPNEY AS CONSTITUTED ON THE 24TH JUNE 1897. (3) IF AND IN SO FAR AS INCOME IS NOT REQUIRED IN ANY YEAR FOR APPLICATION IN MANNER AFORESAID THE TRUSTEES MAY APPLY THE SAME IN RELIEVING IN LIKE MANNER POOR MEMBERS OF THE COOPERS' COMPANY OR THEIR WIDOWS OR POOR PERSONS RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS.
Maes buddion
PARISH OF STEPNEY AND LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window