ymddiriedolwyr KENNEDY MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 234715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR MARK JEREMY WALPORT FMEDSCI | Cadeirydd | 06 July 2015 |
|
|
||||
Dr Tariq Baloch | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Professor Gareth McKinley | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Tilly Anne Franklin | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Matthew Philip Clifford MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Moira Paul Wallace OBE | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Mary Ann Sieghart | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
PROF FIONA ELIZABETH MACPHERSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Stephanie Flanders | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.