THE GEORGE GIBSON ALMSHOUSES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 234807
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The foundations objectives are to provide and maintain almshouses and to assist the poor and old people resident in the former administrative county of West Suffolk. It does this by: providing almshouses at George Gibson Close in Exning, supporting the work of the Newmarket Day Centre, supporting the building of the Exning Court very sheltered housing project in conjunction with Hereward Housing,

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Cyfanswm incwm: £420,348
Cyfanswm gwariant: £475,095

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Awst 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1176924 THE GEORGE GIBSON ALMSHOUSES FOUNDATION TRUST
  • 06 Awst 1964: Cofrestrwyd
  • 03 Awst 2021: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £411.34k £437.15k £477.37k £420.12k £420.35k
Cyfanswm gwariant £206.03k £194.90k £311.90k £372.27k £475.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Chwefror 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 05 Chwefror 2021 5 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 24 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 31 Ionawr 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 31 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 28 Ionawr 2019 Ar amser