Hanes ariannol EASTBOURNE ROUND TABLE NO 32 CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 234828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.38k £3.53k £833 £3.14k £7.97k
Cyfanswm gwariant £9.42k £1.76k £1.00k £3.61k £7.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A