ymddiriedolwyr HAXEY PARISH COMBINED CHARITY
Rhif yr elusen: 234840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE JONES | Cadeirydd | 17 January 1984 |
|
|
||||
Darren Leonard Skelton Mr | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|||||
Rev Mark Zammit | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|||||
James Orton Mr. | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||
John William Smedley Mr. | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|||||
Pauline Booth Mrs. | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
David Keith Harris Mr. | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
||||
Andrew John Towns Mr. | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Martin Richard Cooper Mr. | Ymddiriedolwr | 14 February 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.