Friends of Chalfonts & GX Community Hospital

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide funds to generally support the charitable work of the hospital
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 26 Mai 1964: Cofrestrwyd
- CHALFONTS AND GERRARDS CROSS HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- League of Friends - Chalfonts & Gerrards Cross Hospital (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARA SABINE | Cadeirydd |
|
||||||
Desmond Joseph Bray | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Brian Michael Peck | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Angela Rosemarie Windsor | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
VALERIE EVALYN SMITH | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Coteman | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
Graham Lister | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
WENDY NOWELL | Ymddiriedolwr | 25 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £22.78k | £24.36k | £50.44k | £89.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.93k | £7.31k | £6.08k | £7.26k | £8.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.71m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £271 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.71m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 OCT 1955 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08 OCT 1972 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14 NOV 1979 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09 OCT 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 08 NOV 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM, AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHARROW WHIT
11a Denham Walk
Chalfont St. Peter
GERRARDS CROSS
SL9 0EN
- Ffôn:
- 01494872133
- E-bost:
- jeffcoteman@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window