Hanes ariannol CHARITY ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE DAUGHTERS OF JESUS
Rhif yr elusen: 234925
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £939.44k | £722.60k | £774.68k | £785.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £952.55k | £1.15m | £941.54k | £1.05m | £813.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17m | £576.18k | £334.67k | £357.40k | £356.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.67k | £5.03k | £2.31k | £2.17k | £1.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £620.87k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £488.88k | £358.22k | £385.62k | £415.11k | £426.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £548.19k | £0 | £0 | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £905.01k | £1.03m | £840.36k | £953.48k | £740.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.02k | £45.34k | £30.76k | £16.04k | £17.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £152.25k | £120.92k | £206.20k | £157.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.52k | £72.04k | £70.42k | £66.20k | £64.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.