ST COLUMBA'S PRESBYTERIAN CHURCH OF ENGLAND NORTH SHIELDS (TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH)

Rhif yr elusen: 235022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Flower arrangement fund

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £127
Cyfanswm gwariant: £118

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Tyneside

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Hydref 1966: Cofrestrwyd
  • 16 Mai 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Alexander Taylor Ymddiriedolwr 28 April 2024
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Dorothy Morrell Ymddiriedolwr 30 April 2023
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Shirley McKay Ymddiriedolwr 30 April 2023
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Veronica Ann Hall Ymddiriedolwr 01 May 2022
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Lisa Stoker Ymddiriedolwr 01 May 2022
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Norma Evelyn McAvoy Ymddiriedolwr 21 April 2021
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Thompson Ymddiriedolwr 30 September 2020
Dim ar gofnod
Lesley Waugh Ymddiriedolwr 30 September 2020
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Barbara White Ymddiriedolwr 30 September 2020
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Trevor Jamison Ymddiriedolwr 16 June 2018
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Alison Drew Ymddiriedolwr 23 April 2017
JANET DALL THOMSON CHARITY.
Derbyniwyd: Ar amser
ST COLUMBA'S NORTH SHIELDS UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £125 £101 £111 £125 £127
Cyfanswm gwariant £123 £113 £106 £121 £118
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Mawrth 2024 131 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 26TH JANUARY 1943 "AS AMENDED ON 6 JULY 1995 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 75 OF THE CHARITIES ACT 1993".
Gwrthrychau elusennol
FOR GENERAL CHURCH PURPOSES
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 03 Hydref 1966 : Cofrestrwyd
  • 16 Mai 2006 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 GREENHAUGH ROAD
SOUTH WELLFIELD
WHITLEY BAY
NE25 9HF
Ffôn:
01912514553
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael