ymddiriedolwyr ST COLUMBA'S PRESBYTERIAN CHURCH OF ENGLAND NORTH SHIELDS (TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH)
Rhif yr elusen: 235022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Alexander Taylor | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Elizabeth Dorothy Morrell | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Shirley McKay | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Veronica Ann Hall | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Lisa Stoker | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Norma Evelyn McAvoy | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Jill Thompson | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Lesley Waugh | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Barbara White | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Rev Trevor Jamison | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|||||
Alison Drew | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.