Dogfen lywodraethu CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP OF BRITAIN
Rhif yr elusen: 235080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 AUGUST 1956 AS AMENDED 8 FEBRUARY 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 22ND FEBRUARY 2002 AS AMENDED BY CERT OF INCORP ON CHANGE OF NAME DATED 23RD AUGUST 2002 AND 25TH JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH AND IN PARTICULAR CHILD EVANGELISM AND RELIGIOUS TRAINING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.